1、第2任:周诒春,1913年10月-1918年1月周诒春担任清华大学校长。
2、第3任:张煜全,1918年7月至1920年1月,任清华学校校长。
3、第4任:金邦正,1920年出任清华学校(清华大学前身)校长。
4、第5任:曹云祥,1922年任清华学校校长,1928年去职。
5、第6任:温应星,1928年4月至1928年6月任清华学校校长。
6、第7任:罗家伦,1928年8月至1930年5月任清华学校校长。
7、第8任:吴南轩,1931年4月至1931年6月任清华学校校长。
8、第9任:梅贻琦,1931-1948年,任清华大学校长。1955年,在台湾新竹创建清华大学并任校长。
9、第10任:冯友兰,1948年12月至1949年5月任清华校务会议主席。
10、第11任:叶企孙,1949年5月至1952年6月任清华校务会议主席。
11、第12任:刘仙洲,1952年6月至9月任院系委会主任
12、第13任:蒋南翔,1952年11月至1966年6月出任清华大学校长。
13、第14任:刘达,1977年4月至1983年5月出任清华大学校长兼党委书记。
14、第15任:高景德,1983年5月至1988年10月出任清华大学校长。
15、第16任:张孝文,1988年10月至1994年1月出任清华大学校长。
16、第17任:王大中,1994年1月至2003年4月出任清华大学校长。
17、第18任:顾秉林,2003年4月至2012年1月出任清华大学校长。
18、第19任:陈吉宁,2012年1月至2015年3月出任清华大学校长。
19、第20任:邱勇,2015年3月出任清华大学校长。
本文来自作者[灵烟mio]投稿,不代表乐识号立场,如若转载,请注明出处:https://life.lshih.com/cshi/202406-32444.html
评论列表(4条)
我是乐识号的签约作者“灵烟mio”!
希望本篇文章《华清中学历任校长 新竹清华大学》能对你有所帮助!
本站[乐识号]内容主要涵盖:全面的生活百科知识大全,包括美食、娱乐、家居、时尚、旅游与网络知识等
本文概览:1、第2任:周诒春,1913年10月-1918年1月周诒春担任清华大学校长。2、第3任:张煜全,1918年7月至1920年1月,任清华学校校长。3、第4任:金邦正,1920年出...